能源圈大地震|国家能源局局长努尔.白克力被查
原标题:国家发改委党组成员、副主任,国家能源局党组书记、局长努尔·白克力涉嫌严重违纪违法接受纪律审查监察调查
国家发展和改革委员会党组成员、副主任,国家能源局党组书记、局长努尔·白克力涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
努尔·白克力简历
努尔·白克力,男,维吾尔族,1961年8月生,新疆博乐人,1982年12月加入中国共产党,1983年8月参加工作,中央党校研究生班政治理论专业毕业,中央党校研究生学历。
1978.11-1983.08 新疆大学政治系政治理论专业学习
1983.08-1984.11 新疆大学政治系学生辅导员、团总支书记
1984.11-1989.01 共青团新疆大学委员会副书记
1989.01-1992.01 共青团新疆大学委员会书记(1986.09-1989.07 中央党校培训部研究生班学习)
1992.01-1992.06 新疆大学党委宣传部部长
1992.06-1993.09 新疆大学党委常委、宣传部部长
1993.09-1995.04 新疆维吾尔自治区喀什地区行署专员助理(其间:1994.05-1994.11 挂职任山东省肥城市副市长)
1995.04-1996.03 新疆维吾尔自治区喀什地区行署副专员
1996.03-1998.02 新疆维吾尔自治区政府副秘书长
1998.02-1998.03 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市委副书记、代市长
1998.03-2000.12 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市委副书记、市长
2000.12-2003.04 新疆维吾尔自治区党委常委、政法委副书记
2003.04-2005.01 新疆维吾尔自治区党委副书记、政法委副书记
2005.01-2007.12 新疆维吾尔自治区党委副书记
2007.12-2008.01 新疆维吾尔自治区党委副书记,政府代主席
2008.01-2014.12 新疆维吾尔自治区党委副书记,政府主席
2014年12月起任国家发展和改革委员会党组成员、副主任(正部长级),国家能源局党组书记、局长
中共第十七届中央候补委员、十八届中央委员,十七大、十八大代表,十一届、十二届全国人大代表。(简历摘自国家发展和改革委员会官网)
来源:新华社
数据、新闻库:
一锤定音|集中式、分布式历次调价|历年装机、指标发放!历年两会工报告|历年能源局指导意见|高层动态|部委动态|公司动态|权威声音|全球市场|行业动态|传媒之声|七批财政补贴|官方政策汇总|光伏扶贫|电力、光伏数据|市场动态|监管动态|中央报告|重要法规、规划|中央一号文件|工信部法规|电改、分布式市场化|
领跑者项目:
各地光伏政策 :
北京|上海|天津|重庆|河北|山东|广东|江苏|宁夏|浙江|江西|辽宁|西藏|河南|广西|甘肃|陕西|贵州|黑龙江|青海|四川|深圳|山西|湖北|湖南|海南|